王果胜(人物)
VLoG
173次浏览
更新时间:2023-11-18
王果胜
人物
王果胜,男,汉族,1964年1月出生,安徽石台人,中共党员。1987年7月参加工作,研究生学历,理学博士,教授。 现任中国地质大学(北京)党委常委、副校长。[1]
中文名
王果胜
出生日期
1964年1月
职务
中国地质大学(北京)党委常委、副校长
国 籍
中国
出生地
安徽
性别
男
毕业院校
成都地质院地质系
民 族
汉
人物履历
1983年9月至1987年7月,成都地质学院地质学系地质学专业本科学习。
1987年7月至1993年1月,任中国地质大学(北京)地矿系团总支书记。
1993年1月至1995年4月,任中国地质大学(北京)地矿系构造地质研究室教师。
1995年4月至1996年6月,任中国地质大学(北京)地矿系副主任、党总支副书记。
其间:1992年9月至1995年12月,中国地质大学(北京)地矿系构造地质学专业在职硕士研究生学习。1996年6月至1998年4月,任中国地质大学(北京)教务处副处长。
1998年4月至2000年9月,任中国地质大学(北京)教务处副处长兼成人教育处副处长。
2000年9月至2009年12月,任中国地质大学(北京)教务处处长。
其间:2000年9月至2004年1月,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院构造地质学专业在职博士研究生学习。
2009年12月至2010年5月,任中国地质大学(北京)教务处处长兼中国地质大学长城学院院长。
2010年5月至2010年9月,任中国地质大学长城学院院长。
2010年9月至2011年9月,任中国地质大学(北京)党委常委、副校长,兼中国地质大学长城学院院长。
2011年9月,任中国地质大学(北京)党委常委、副校长。[1]